청장소개
초 대 한당욱 (韓唐頊)
- 재임기간
1961.10.6 ~ 1962.2.16
- 학력
육사1기
- 주요경력
구황실재산사무총국장
동덕여대 교수, 학장
제2대 문응국 (文應國)
- 재임기간
1962.2.17 ~ 1963.3.12
- 학력
육사5기
- 주요경력
육군대학 교수부원
제1사단 부사단장
구황실재산특별회계 대리재무관
제3대 정문순 (鄭文淳)
- 재임기간
1963.4.18 ~ 1964.6.28
- 학력
마산대학 정치과,
서울대행정대학원 수료 - 주요경력
육군본부부(최고회의)
- 총무처 차장
육군본부부
(대통령비서실 총무 비서관)
문화재관리국장 (행정이사관)
제4대 하갑청 (河甲淸)
- 재임기간
1964.12.15 ~ 1969.2.26
- 학력
- 주요경력
제5대 허 련 (許 鍊)
- 재임기간
1969. 3. 1 ~ 1972.8.15
- 학력
서울대 사범대학 졸업
- 주요경력
제2회 고등고시 행정과
내무부지방국행정과장
전라남도 부지사
부산시 부시장
현충사관리소장
제6대 김임용 (金壬龍)
- 재임기간
1972.8.16 ~ 1973.10.9
- 학력
국학대학 법률학과 졸업
- 주요경력
국립영화제작소장
중앙방송국장
국립현대미술관장
대통령비서실
제7대 이치순 (李治淳)
- 재임기간
1973.10.10 ~ 1976.4.5
- 학력
동국대학교 국문과 3년
- 주요경력
전주방송국장
국립영화제작소장
문화공보부 예술국장
제8대 김석용 (金錫龍)
- 재임기간
1976. 4. 6 ~ 1980.3.31
- 학력
단국대 전문부 법과 졸업
- 주요경력
비상계획관실 비상계획보좌관
문화공보부 기획예산담당관
방송관리국 방송심의관
문화재관리국 문화재관리관
제9대 유운소 (柳雲素)
- 재임기간
1980. 4. 1 ~ 1983.1.14
- 학력
성균관대 사학과 졸업
- 주요경력
문화공보부 문화예술진흥관
국립중앙박물관 사무국장
문화공보부 문화예술국장
제10대 김종설 (金鍾卨)
- 재임기간
1983.1.15 ~ 1985.3.14
- 학력
서울대 법과, 서울대학원(석사)
- 주요경력
문화국 문화과장
문화재관리국 관리과장
주일본국 대사관, 오사카영사
방송관리국장
문화예술국장
문화재관리국장 (이사관)
제11대 허만일 (許萬逸)
- 재임기간
1985.3.15 ~ 1986.10.14
- 학력
경북대 사학과, 서울대학원(행정)이수
- 주요경력
공보국장
문화재관리국장
종무실장
기획관리실장
문화부 차관
제12대 정재훈 (鄭在훈)
- 재임기간
1986.10.15 ~ 1993.3.14
- 학력
단국대 상학과, 한양대대학원 조경학(석사)
- 주요경력
대통령 비서실
문화재관리국 문화재1과장,
해외 공보관 지원과장,
문화재2, 3과장
문화재관리국 문화재 기획관
제13대 정덕용 (鄭德容)
- 재임기간
1993.3.15 ~ 1994.3.13
- 학력
영남대 법학과, 연세대학원 행정학
- 주요경력
감사관
매체국장
생활문화국장, 어문출판국장
문화재관리국장
기획관리실장
제14대 김진무 (金鎭武)
- 재임기간
1994.3.14 ~ 1996.1.22
- 학력
경희대 경제학과
- 주요경력
문화산업기획관
해외공보관 문화교류 부장
예술진흥국장
문화정책국장
문화재관리국장
국립중앙도서관장
제15대 정기영 (鄭基永)
- 재임기간
1996.1.23 ~ 1997.3.24
- 학력
연세대 사학과
- 주요경력
문화정책기획관
문화재관리국 문화재기획관
국립중앙도서관 지원협력부장
감사관
문화재관리국장
국립중앙도서관장
한국전통문화학교 석좌교수
제16대 정문교 (鄭文敎)
- 재임기간
1997.3.25 ~ 1999.6.11
- 학력
영남대 행정학과, 서울대학원 행정원
- 주요경력
공보관
예술진흥국장
문화산업국장
국립중앙박물관 사무국장
문화재관리국장
(재) 천년의 문 사무처장